Hanes ariannol AVENUES LONDON
Rhif yr elusen: 1130445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.70m | £12.86m | £11.96m | £12.40m | £12.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.78m | £10.58m | £11.75m | £12.47m | £13.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.61m | £10.47m | £10.25m | £10.66m | £12.58m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £580.54k | £211.28k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.00k | £2.67m | £0 | £0 | £8.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.67m | £10.15m | £11.43m | £12.17m | £12.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £36.00k | £41.00k | £527.00k | £230.52k | £42.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.78m | £10.58m | £11.75m | £12.47m | £13.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £12.00k | £12.00k | £15.96k | £17.84k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £211.28k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.