ymddiriedolwyr BRIDGES IMPACT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1129756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Simmonds | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Lucia Santirso Richards | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Thomas Edward Mountford | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Simon David Ringer | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Alex Pitt | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Antony Ross | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Victoria Hornby | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
Michele Caroline Giddens | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.