Hanes ariannol PRINCIPAL FELLOWS AND SCHOLARS OF HERTFORD COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1137527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.96m | £12.70m | £16.45m | £12.14m | £13.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.35m | £12.63m | £11.25m | £14.44m | £13.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.20m | £1.37m | £1.39m | £800.00k | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.08m | £2.27m | £0 | £385.00k | £1.48m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.56m | £5.72m | £5.00m | £6.75m | £7.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £30.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.11m | £2.87m | £2.46m | £4.16m | £3.72m | |
|
Incwm - Arall | £18.00k | £462.00k | £7.60m | £46.00k | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £270.00k | £314.00k | £637.79k | £48.37k | £273.77k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.53m | £9.10m | £9.47m | £12.10m | £11.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.82m | £3.53m | £1.78m | £2.35m | £2.54m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.00k | £179.00k | £3.40m | £3.87m | £1.67m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £728.00k | £821.00k | £1.09m | £1.17m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.