Hanes ariannol NEWHAM NEW DEAL PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1132937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.43k | £79.69k | £165.38k | £163.91k | £177.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £102.59k | £87.74k | £133.67k | £156.16k | £164.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £19.11k | £85.68k | £78.16k | £79.52k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.76k | £19.52k | £26.22k | £49.52k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.