Hanes ariannol ACTION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1132051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.69m | £1.74m | £1.37m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.39m | £1.58m | £1.64m | £1.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £119.54k | £299.49k | N/A | £85.00k | £52.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £152.65k | £275.04k | £202.83k | £202.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £694.06k | £820.11k | £272.59k | £328.28k | £644.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.95k | £0 | £8.26k | £9.05k | £14.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £611.53k | £860.64k | £613.13k | £524.78k | £612.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £11.47k | £850.38k | £510.58k | £52.69k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.29m | £1.48m | £1.54m | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.52k | £106.82k | £101.43k | £97.18k | £101.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.02k | £1.96k | £14.92k | £12.95k | £2.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.