ymddiriedolwyr ACTION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1132051
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lyall | Cadeirydd | 27 February 2019 |
|
|||||
Sally Hamilton | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Helen Louise Young | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Rola Naeb | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Gabrielle Suzanne Mandell | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|||||
Gilbert Charles Okai | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
ANDREW COULSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.