ymddiriedolwyr CLARE HALL IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1137491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Charles Gordon Smith | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Per Andrew Reiff-Musgrove | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
Dr Helene Scott-Fordsmand | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dr Anthony William Harris | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Dr Holly Hedgeland | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Dr Rachel Jean Sippy | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Professor Andrew Blake | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR HASOK CHANG | Ymddiriedolwr | 01 October 2011 |
|
|||||
Dr Anthony David Street | Ymddiriedolwr | 01 October 2002 |
|
|
||||
PROFESSOR CHARLES ALAN SHORT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.