Hanes ariannol EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU - THE PRESBYTERIAN CHURCH OF WALES
Rhif yr elusen: 1132022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.88m | £3.98m | £4.34m | £4.09m | £4.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.93m | £5.09m | £4.68m | £5.02m | £5.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £38.00k | £25.00k | £6.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.56m | £2.45m | £165.00k | £99.00k | £88.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £126.00k | £125.00k | £2.21m | £2.08m | £2.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £432.00k | £476.00k | £346.00k | £413.00k | £354.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.76m | £928.00k | £1.62m | £1.50m | £1.05m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.00k | £2.00k | £0 | £0 | £6.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.86m | £5.01m | £4.60m | £4.94m | £5.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £48.00k | £47.00k | £44.00k | £46.00k | £46.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.00k | £48.00k | £80.00k | £70.00k | £76.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £344.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £48.00k | £47.00k | £44.00k | £46.00k | £46.00k | |
|
Gwariant - Arall | £32.00k | £28.00k | £38.00k | £32.00k | £63.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.