Hanes ariannol THE METHODIST CHURCH IN GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1132208
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.15m | £44.36m | £40.28m | £56.23m | £52.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.64m | £44.35m | £39.36m | £46.84m | £51.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £681.00k | £979.00k | £31.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.16m | £9.56m | £6.70m | £15.68m | £6.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.58m | £6.05m | £2.09m | £5.95m | £9.37m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.94m | £13.90m | £13.99m | £13.87m | £13.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.82m | £5.41m | £4.85m | £6.14m | £6.04m | |
|
Incwm - Arall | £7.65m | £9.45m | £12.66m | £14.59m | £17.56m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.39m | £4.11m | £2.05m | £2.51m | £1.72m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £41.26m | £37.18m | £35.39m | £41.17m | £43.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.38m | £7.18m | £3.97m | £5.67m | £8.02m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.07m | £4.55m | £4.24m | £4.86m | £5.19m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £16.18m | £9.72m | £10.89m | £6.49m | £12.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £359.00k | £359.00k | £170.00k | £404.00k | £375.17k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.