ymddiriedolwyr THE GORDANO VALLEY METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1133077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
45 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD DR RUSSELl GEOFFREY HERBERT | Cadeirydd |
|
||||||
Sally Jennifer Bell | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Neville Ferguson Adams | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Stephen Charles Ball | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Rev CAROLE CHALLIS | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||
Rev Philip Andrew Edward Challis | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Christine Mary Nutting | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Anthony John Hemus | Ymddiriedolwr | 12 August 2022 |
|
|
||||
Malcolm John Fisher | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|||||
Rev Michael Pullan | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Alan Reddrop | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Rev Preben With Andersen | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
Heather Mary Bentley | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Richard Hugh Lancaster | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Barbara Hook | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Keith Cyril Woodham | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Thomas Roger Calderbank | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
JESSICA ANNE MCMANUS | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Elizabeth Lynn Marsh | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Nigel Stuart Hardman | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|||||
Margaret Anne Sutherland | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
David Uncles | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Alexander Edmund Pett | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Colin George Mills | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||
JULIE ANN BAILEY | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||
Rev Nick Moxon | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Jim Richards | Ymddiriedolwr | 29 April 2016 |
|
|
||||
Rev DEBORAH MALLETT | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Rev Jill Alison Flowers | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Cheryl Amanda Gale | Ymddiriedolwr | 06 December 2013 |
|
|
||||
Rev BRIAN JOHN HUNT | Ymddiriedolwr | 05 April 2012 |
|
|
||||
Rev PETER BARCLAY MORTLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VALERIE ANNE SOWERBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev IAN DONALD BOWLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev DAVID JEFFREY HARRIS MA, DIP TH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev CLIVE JOHN JENNINGS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Martin Stewart Buckley | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARIAN EMERY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID EDWARD MARKALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COUNCILLOR SUSAN ANN MASON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REV DAVID GEORGE SHARP MA BD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER GEOFFREY TODD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALAN CHARLES EMERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA ELIZABETH THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.