Hanes ariannol YMCA THAMES GATEWAY
Rhif yr elusen: 1133269
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.59m | £5.66m | £6.33m | £6.51m | £8.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.55m | £5.50m | £6.50m | £6.88m | £7.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £151.24k | £202.32k | £467.52k | £553.61k | £642.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.02k | £47.86k | £120.43k | £58.43k | £129.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.49m | £5.53m | £6.10m | £6.02m | £6.53m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £75.06k | £79.98k | £60.07k | £90.11k | £44.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £50.77k | £342.06k | £1.52m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.51m | £3.81m | £6.43m | £6.79m | £6.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.45k | £55.90k | £72.86k | £84.41k | £89.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.96k | £85.20k | £46.97k | £37.63k | £53.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.21k | £5.42k | £5.57k | £0 | £5.29k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.63m | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.