ymddiriedolwyr OXFORD DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 1133586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Right Revd Gavin Andrew Collins | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|||||||||||
PETER FLORY | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||
Chris Tomes | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||
Hannah Joyce Brown | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||
Laverne Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||
Dr Felix Charles Penrice Leach | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||||||||
TREFOR WILMOT LLEWELLYN | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||||
Lorna Mary Piper | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||||
ANDREW DUNCAN BROWNE | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||||||||
PATRICIA ANN HUDSON | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||||||||
THE RIGHT REVD DR STEVEN JOHN LINDSEY CROFT | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|||||||||||
HELEN JANE CROLLA | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|
||||||||||
Rev DARREN WILLIAM MCFARLAND | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||||||||
NICOLA FLOWER | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|
||||||||||
PETER ROSS NORMAN | Ymddiriedolwr | 27 March 2013 |
|
|
||||||||||
KATHY WINROW | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||||||||
Revd Canon Mark David Bennet | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|||||||||||
Rev SARAH ELIZABETH SHARP | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|||||||||||
Rev TIMOTHY JAMES LINCOLN HARPER | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.