Hanes ariannol FOUNTAIN OF CHESSED LIMITED
Rhif yr elusen: 1135165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07m | £277.36k | £675.67k | £1.09m | £611.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £896.90k | £1.11m | £916.57k | £983.86k | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.06m | N/A | £614.00k | £1.02m | £550.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.77k | N/A | £61.67k | £64.20k | £61.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £888.98k | N/A | £890.37k | £964.67k | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.92k | N/A | £26.20k | £19.19k | £21.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.27k | N/A | £6.36k | £6.37k | £6.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £878.71k | N/A | £884.01k | £958.30k | £1.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.92k | N/A | £26.20k | £19.19k | £21.95k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.