Hanes ariannol COGGES HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 1141906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £435.19k | £326.74k | £1.73m | £854.12k | £469.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £404.04k | £385.65k | £692.66k | £1.15m | £930.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £106.75k | £434.59k | £119.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.51m | £509.40k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £100.49k | £35.60k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £108.00k | £214.80k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £409 | £8.17k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £8.55k | £86.15k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £598.25k | £1.12m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £93.99k | £30.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £11.75k | £26.28k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £417 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.