Hanes ariannol THE METHODIST CIRCUIT OF GLOUCESTERSHIRE
Rhif yr elusen: 1136205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £884.11k | £1.14m | £1.28m | £1.30m | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £960.72k | £1.08m | £1.14m | £1.14m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £754.40k | £804.83k | £494.73k | £537.10k | £523.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £24.87k | £31.21k | £32.08k | £31.07k | £30.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £91.99k | £96.44k | £752.74k | £725.22k | £673.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.25k | £2.88k | £4.81k | £2.34k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £8.61k | £205.22k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £954.86k | £1.08m | £1.14m | £1.13m | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.87k | £4.72k | £4.69k | £5.44k | £7.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.61k | £25.74k | £47.21k | £13.99k | £14.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £20.37k | £42.32k | £21.18k | £40.54k | £61.38k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.