ymddiriedolwyr OLD WARWICKIAN TRUST
Rhif yr elusen: 1142320
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Deneal Anthony Smith | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Christopher Patrick Willford | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|
||||
James Stuart Button | Ymddiriedolwr | 05 December 2015 |
|
|
||||
CHARLES ROBERT NUTTALL HEATON | Ymddiriedolwr | 29 November 2014 |
|
|
||||
SIMON WILLIAM HAIN | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
Jonathan Charles Meredith | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|
||||
NIGEL ROBINSON | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|
||||
DAVID BENNETT STEVENS | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|||||
RICHARD HENRY THORNTON | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.