ymddiriedolwyr CRONFA GENEDLAETHOL WILIAM SALESBURY
Rhif yr elusen: 1146908
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Beynon | Cadeirydd | 24 February 2017 |
|
|||||||
Nest Jenkins | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||
Rhian Huws Williams | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||||
Arwel Jones | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||||
Owain Rhys ap Gruffydd Schiavone | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||||
IEUAN WYN | Ymddiriedolwr | 18 May 2012 |
|
|||||||
Dafydd Iwan | Ymddiriedolwr | 17 April 2012 |
|
|||||||
Parch John Gwilym Jones | Ymddiriedolwr | 17 April 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.