ymddiriedolwyr MARGARET WESTWOOD MEMORIAL CHARITY
Rhif yr elusen: 500125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Edward Sugg | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|||||||
Cllr Peter Allen | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||||
Fran Oborski | Ymddiriedolwr | 03 August 2018 |
|
|||||||
John William Roland Thomas | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|||||||
Liz Tucker | Ymddiriedolwr | 04 February 2014 |
|
|||||||
PETER MICHAEL MCDONALD | Ymddiriedolwr | 14 August 2013 |
|
|||||||
COLIN ROBERT BEARDWOOD OBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
SEAN PATRICK SHANNON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JUNE ANNETTE HYLDA LONGMUIR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.