ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST DENYS' NEW SLEAFORD
Rhif yr elusen: 1127600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Philip Anthony Johnson | Cadeirydd | 24 November 2013 |
|
|
||||
ANGELA RANKIN | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
BRENDA ROSALIND HITCHCOCK | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||
Alison Snookes | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Sarah Stentiford | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
MAJOR DOUGLAS FORSYTH AGNEW | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Minyon Ann Prescott | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
EDWARD DOUGLAS JARVIS | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
PAMELA ALICE JAKEWAY | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
KEITH RAYMOND BAILEY | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
TERENCE EDWARD REGAN | Ymddiriedolwr | 19 September 2012 |
|
|
||||
PHILIP JOHN STARKS | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
DAVID JOHN MARRIAGE | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|||||
DOUGLAS COLIN HOARE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD CLASH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BERYL RISDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.