Hanes ariannol PLYMOUTH METHODIST MISSION CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1129521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £370.80k | £593.00k | £570.69k | £428.84k | £560.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £377.86k | £399.89k | £464.01k | £385.62k | £507.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £447.57k | £428.23k | N/A | £449.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £21.67k | £115.00k | N/A | £18.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £121.70k | £23.58k | N/A | £12.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.72k | £1.60k | N/A | £4.78k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £342 | £2.28k | N/A | £75.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £79.85k | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £399.89k | £464.01k | N/A | £483.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £21.99k | £51.69k | N/A | £2.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £24.36k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.