ymddiriedolwyr CITIZENS ADVICE CHESHIRE WEST
Rhif yr elusen: 1128367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Linda Conway | Cadeirydd | 19 July 2017 |
|
|
||||
Thomas David Briggs | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Margaret Sian Alice Allan | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Stephen John Miller | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Kevin Barry | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Boyd Bryan Hope | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Beverly Ernestine Spicer | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Andrea Jaeger Dodds | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
GEOFFREY HOPE-TERRY | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|||||
Max Herberg Griffiths | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.