Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT SAVIOUR GUILDFORD
Rhif yr elusen: 1128141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £861.30k | £797.73k | £669.75k | £640.57k | £806.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £949.55k | £771.11k | £779.06k | £716.38k | £702.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £34.25k | £19.38k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £788.74k | £750.40k | £627.37k | £612.55k | £766.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.79k | £2.46k | £7.24k | £9.74k | £11.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £10.89k | £11.62k | £16.49k | £24.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.08k | £2.72k | £141 | £1.78k | £4.44k | |
|
Incwm - Arall | £51.39k | £31.25k | £23.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £39.61k | £29.01k | £34.54k | £144 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £949.55k | £771.11k | £779.06k | £716.38k | £702.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.68k | £2.40k | £2.56k | £192.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.