ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT SAVIOUR GUILDFORD
Rhif yr elusen: 1128141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Graham Shaw | Cadeirydd | 26 April 2022 |
|
|
||||
Daniel BIshop | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||
Daniel Rory Thomas Bishop | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Natalie Savage | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Bagwell | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Matthew Rowlandson | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Christopher How | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Lorraine Price | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Emma Barnard | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Steve Moore | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
David Beak | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Sue Stephens | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Stephen Pointer | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Rev Kathryn Morris | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Nicholas Varley | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Penny Rickman | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Lucy Webb | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
Annabelle Varley | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Deborah Pepper | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
David Snell | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
MICHAEL JAMISON | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.