ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARTIN WITH ST PETER, WORCESTER
Rhif yr elusen: 1128519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cairen Teresa Helen Stedman | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||
Paul Stedman | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||
Rev Richard Wood | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||
Angela Jennifer Dale | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||
Robin John Walker | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
MALCOLM MCMURRAY | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||||
Rev Peter William Hart | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||
Margaret Elizabeth Yarker | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||||
David Allan Scott | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||||
WILLIAM JAMES SIMPSON MBE | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|||||||
Barbara Mary Richards | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|||||||
SHIRLEY MARGARET SCOTT | Ymddiriedolwr | 16 September 2012 |
|
|
||||||
MICHAEL BUNCLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Charles Compton Anthony GLOSSOP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.