ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT MARY OATLANDS
Rhif yr elusen: 1128836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Folorunso Oladosu Olokose | Cadeirydd | 04 July 2017 |
|
|||||
Andrew John Blake Clatworthy | Ymddiriedolwr | 10 December 2023 |
|
|
||||
Philip John Evans | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Ida Horner | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Helen Esther Tinson | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Brian Alfred Brown | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Rachel Bainbridge | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Julian Sergeant | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Davies | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
Sara Hollingshead | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Jonathan Edward Burt | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
David Tunde Davis | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|||||
Helen Joan Stickland | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Hugh Rodney Montgomerie | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
BRIAN THOMAS STICKLAND | Ymddiriedolwr | 12 April 2014 |
|
|||||
ANNE MARIE VRIONIDES | Ymddiriedolwr | 09 May 2011 |
|
|
||||
Darrell Greenwood | Ymddiriedolwr | 24 April 2002 |
|
|
||||
HELEN JULIA DE FRAINE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.