ymddiriedolwyr CALDERDALE WELLBEING
Rhif yr elusen: 1132316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Firth Hunt | Cadeirydd | 10 April 2019 |
|
|
||||
Agnieszka Stobart | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Claire Gibson | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Lynnette Frances Cassidy | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Emily Claire Dunk | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Jonathan Richard Morrish | Ymddiriedolwr | 31 July 2018 |
|
|||||
Naomi Sutcliffe | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
Lydia May Blundell | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|
||||
Carla Jayne Harrison | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
JENNY FAGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.