Hanes ariannol WALSALL CENTRAL HALL METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1132418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.04k | £137.54k | £132.45k | £142.92k | £121.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £135.52k | £145.04k | £152.42k | £136.84k | £127.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.66k | £8.50k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.