ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION FOR SCIENCE AND DISCOVERY CENTRES
Rhif yr elusen: 1129312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr STEPHEN GERARD BRESLIN | Cadeirydd | 09 October 2018 |
|
|
||||
Laurence George Butler | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Gareth Paul Giordano McTiffin | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
John David Bull | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Hassan Joudi | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Dr Sheila Pearson | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Savita Anne Willmott | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Dr Jennifer Chambers | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Bryan Alun Snelling | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Victoria Denoon | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Joanne Quinton-Tulloch | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||
Donna Speed-Grenfell | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Dr Hermione Anne Phoebe Cockburn | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
TUDOR GWYNN | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Bridget Mary Holligan | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
CHARLES ST HILL BISHOP | Ymddiriedolwr | 13 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.