ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES PADDINGTON
Rhif yr elusen: 1134640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Timothy John Handley | Cadeirydd | 01 October 2023 |
|
|
||||
Sean Chan | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Sir David O'Grady Roche | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Dena Marshall | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Adrian Robert Burgering | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Zachary Joseph Barnett | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Alexandria Tokarska | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
DAVID CHARLES JOHN BANKS | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|||||
Sue Silkstone | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Sir David Madel | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
George Robert Francis de Voil | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Lorna Anne Harrison | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|||||
Oluwatosin Opsyemi Ajayi | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Andrew Jonathan Crawford | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Lesley Hetherington | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Robert Lloyd | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
MARY MARGARET CATHERINE LAMBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN GEOFFREY GORDON MOSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.