ymddiriedolwyr HORSFORTH GROVE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Joanne Lightowler | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||
Barry Martin | Ymddiriedolwr | 30 July 2023 |
|
|
||||
Christine Martin | Ymddiriedolwr | 30 July 2023 |
|
|
||||
David Andrew Quick Dip.Arch | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Janette Mawson | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Helena Jane Watkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
SYLVIA PARKER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Paul Thompson | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|||||
Carol Patricia Hoyle | Ymddiriedolwr | 27 February 2018 |
|
|||||
Caroline Turner | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Ann Bailey | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
PATRICIA WHITHAM | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Graham Derek Hoyle | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|||||
KEITH WHITHAM BSc | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Philip John Maud | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Kirsty Butler | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Michael Wallis | Ymddiriedolwr | 26 June 2014 |
|
|
||||
Gill Jewell | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
Kath Ashby | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
DAVID ROBERT BUCKLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH CHAPLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW JAMES WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER MAWSON BED MPHIL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN ELIZABETH HOPE ORTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA CAROLE BUCKLEY DIP ED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLY WOLFE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.