Hanes ariannol THE FRIENDLY TRANSPORT SERVICE (SHROPSHIRE)
Rhif yr elusen: 1131707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (161 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2019 | 01/03/2020 | 01/03/2021 | 01/03/2022 | 01/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £166.09k | £179.80k | £187.25k | £202.09k | £216.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.27k | £178.12k | £160.53k | £185.00k | £205.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £82.58k | £73.80k | £95.61k | £106.10k | £11.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.64k | £38.93k | £49.84k | £66.02k | £55.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.