ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE PARISH OF WITNEY
Rhif yr elusen: 1129784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHARINE GAIL BANKS | Cadeirydd | 20 September 2020 |
|
|
||||
LAVERNE WILLIAMS BA Hons | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
JANICE MARGARET STANILAND MA | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
ANDREW BROWN | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev JAMES EDWARD ELWARD BA Hons | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Kirsten Sally Morgan | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|||||
CHARLOTTE FRANCES TREMAIN | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
ASHLEY STUART ARNOLD | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
IAN GALLETLEY MBE, MA | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
ISOBEL SUSAN HODGES | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
LINDA ANN TAFT | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
RICHARD JAMES YOUNG | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
Jeremy Joseph Lasman | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||
Rev Mark Wilson Thomas | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.