Hanes ariannol THE BOPARAN CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1129992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 29/12/2019 | 29/12/2020 | 29/12/2021 | 29/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £998.54k | £744.65k | £295.38k | £153.28k | £594.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £757.93k | £1.07m | £688.47k | £585.76k | £490.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £491.98k | £376.19k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £493.44k | £351.03k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £594.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.13k | £17.43k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £745.50k | £1.04m | N/A | N/A | £474.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.43k | £28.68k | N/A | N/A | £16.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £10.90k | N/A | N/A | £39.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £434.82k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.