ymddiriedolwyr CITY UNITED REFORMED CHURCH CARDIFF (GENERAL FUNDS) CHARITY
Rhif yr elusen: 1130716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Rose Thorpe | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Alison Myfanwy Lintern-Gittens | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|||||
Elizabeth Meek | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Rhoda Myfanwy Henson | Ymddiriedolwr | 12 June 2022 |
|
|
||||
Bethan Trott | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Alison Mary Tansom | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|||||
Dr Nici Lintern-Gittens | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
ALISON HEATHER MCQUEEN | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.