ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF FAWKHAM AND HARTLEY
Rhif yr elusen: 1130791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISTAIR GRAHAM ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
JOCELYN RACHEL WALKER | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
FREDERICK GEORGE GRAINGER | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Rev elizabeth mary robertson | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Louise April Chick-Smith | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
CAROL LESLEY STONE | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||
gillian alice ann cramp | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
FRANCES MARY KINNEAR | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
amanda yvonne malas | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
carol linda ballard | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.