Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN AND ST MARTIN, BEVERLEY
Rhif yr elusen: 1132704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £551.15k | £505.39k | £401.61k | £485.53k | £621.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £522.80k | £511.62k | £497.49k | £523.01k | £475.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £39.24k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £390.76k | £345.36k | N/A | N/A | £426.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £71.42k | £88.63k | N/A | N/A | £106.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £65.09k | £49.08k | N/A | N/A | £39.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.89k | £22.32k | N/A | N/A | £30.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £19.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £111.90k | £61.66k | N/A | N/A | £94.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £501.82k | £470.46k | N/A | N/A | £458.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.98k | £41.16k | N/A | N/A | £17.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.44k | £24.62k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £178.49k | £11.28k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.