ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SOUTH HORNCHURCH ST JOHN & ST MATTHEW
Rhif yr elusen: 1130670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev KEVIN JOHN BROWNING | Cadeirydd | 18 July 2018 |
|
|||||
Paul Ronald Lawrence | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Simon Mark Picknell | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Sharon Geraldine Evangeli | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Joshua Neil Mathieson | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Luke Joseph Leadbitter | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
James Andrew Morton | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rowena Ann Lawrence | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
RAYMOND KODZO AKUAKU | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.