ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY-LE-BOW, CHEAPSIDE
Rhif yr elusen: 1130098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GEORGE RAYMOND BUSH | Cadeirydd |
|
||||||
Jacqueline Harkin | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Andrew Mistry | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Alan Hovell | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Victoria Snow | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
David Saunders | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Giles French | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Dr Daniel Ryan | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Aaron Burchell | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|||||
Margaret Burtt | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
Oliver Boundy | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||
William Dempster | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
DAN HEDLEY | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||
ANTOINE WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL WAINWRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
James Sanders | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.