Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER AND ST PAUL, DORCHESTER ON THAMES
Rhif yr elusen: 1133787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £229.96k | £202.51k | £223.30k | £230.91k | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.13k | £179.54k | £200.32k | £198.75k | £259.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.56k | £11.19k | N/A | £3.81k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £67.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £53.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.18k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.02m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £252.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £21.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.64k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.