ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS NORBURY
Rhif yr elusen: 1130910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Joshua Christian Askwith | Cadeirydd | 28 November 2019 |
|
|||||
Emma Bennett | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
TREVOR GEORGE TINSON | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Anne Margaret Bryant | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Joshua Pickford | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Anthony William Martin Bryant | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Margaret Zuppinger | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Nicholas David Bennett | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Joanne Tillotson | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Ellen Walker | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|||||
Clifford Walker | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Pamela Wendy Southcombe | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Hannah Charlotte Wilson | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Claire Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Christine Williams | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
RICHARD ANTHONY CROCKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.