Hanes ariannol LEEDS NORTH AND EAST METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1131455
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £497.33k | £596.78k | £556.72k | £882.15k | £498.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £551.11k | £572.56k | £598.23k | £886.91k | £657.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £19.05k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £53.70k | £60.14k | £31.49k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £12.13k | £10.33k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £480.30k | £447.02k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.84k | £4.16k | £4.76k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £539.24k | £0 | £388.55k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £0 | £598.23k | £886.91k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £3.60k | £3.60k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £19.65k | £23.28k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £572.56k | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.