ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY THE VIRGIN, WENDOVER
Rhif yr elusen: 1131299
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Graham Blakeman | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Jacqueline Marie Smith | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Michael James Crockett | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Sharon Wilson | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Anne-Marie Foster | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Catherine Margaret Susan Taylor | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Alison Kirk | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|||||
Johanna Jane Free | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Marian Monica Tompsett | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Jennifer Ann Ballantine | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
David Bernard Blackmore | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
Peter Lockett | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Matthew James Ryan | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|||||
Sarah Ann Frost | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||
Peter John Dean | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Rev Sally Margaret Moring | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||
Ian David Sansbury | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Sian Elizabeth Chattle | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
||||
PAUL WILFRED ARTHUR DEAN | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.