Hanes ariannol THE BRIDGE RENEWAL TRUST
Rhif yr elusen: 1131941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.57m | £4.91m | £2.25m | £2.86m | £2.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.51m | £1.91m | £2.11m | £2.49m | £2.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £546.99k | £166.80k | £451.02k | £781.66k | £712.45k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £226.44k | £3.75m | £341.72k | £838.46k | £712.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.86k | £3.31m | £287.87k | £388.94k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £24.42k | £21.12k | £291.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53m | £1.60m | £1.87m | £2.45m | £2.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.52k | £1.53k | £10.50k | £1.04k | £1.78k | |
|
Incwm - Arall | £19.09k | £2.25k | £61.28k | £0 | £31.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.87m | £2.01m | £2.38m | £2.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.89k | £28.75k | £96.37k | £105.23k | £106.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.24k | £48.04k | £52.10k | £54.12k | £63.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £40.72k | £0 | £439.55k | £81.32k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £4.92k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.