ymddiriedolwyr OXFORDSHIRE CROSSROADS
Rhif yr elusen: 1131261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Evans | Cadeirydd | 19 January 2015 |
|
|
||||||
Robert James Hallett | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||
Melanie Ann Proudfoot | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||||
James Robert Bradshaw | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
|||||||
Bruce Hunt | Ymddiriedolwr | 16 February 2015 |
|
|||||||
Dr Robin Foster | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.