Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN, TONBRIDGE
Rhif yr elusen: 1132563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £590.20k | £529.62k | £502.35k | £589.93k | £604.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £562.21k | £503.99k | £537.37k | £614.66k | £612.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £102.46k | £109.28k | £109.53k | £102.97k | £106.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £339.41k | £324.28k | £300.48k | £327.44k | £338.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £68.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £250.41k | £204.29k | £201.34k | £262.06k | £195.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £383 | £1.05k | £534 | £432 | £2.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.50k | £2.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £562.21k | £503.99k | £537.37k | £614.66k | £612.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.