ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH THE QUINTON, BIRMINGHAM.
Rhif yr elusen: 1131382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND RACHEL HEATHFIELD | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|||||
Darren Chatterley | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Michael Rivett | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Barbara Burke | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Carole Maddock | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Sharron Jane Brice | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
David Homer | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Emily West | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Mark Heritage | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Joyce Gilkes | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Sarah Coton | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Elaine Lewis | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
PETER SHERWEN | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Lisa Ann Moody | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
DOREEN LESLEY MORRIS BSC | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
HEATHER lESLEY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 04 February 2017 |
|
|
||||
ANDREW PETER WELLS | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
John Griffith Trevor | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
|
||||
CHRIS ILES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.