ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, HARTFORD, CHESTER DIOCESE
Rhif yr elusen: 1134217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE SMITH | Cadeirydd | 31 October 2011 |
|
|||||||
Timothy Owen Heumann | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|||||||
Jacqueline Barton | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||||
Mary Denise Rollinson | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||||
Rev James Edward Henry Doo | Ymddiriedolwr | 17 December 2023 |
|
|
||||||
CHARLES ADAM LINDSAY HAYWARD | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||||
Maxwell Thomas Heumann | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||
Helen Jane Barber | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||||
Rev Jonathan Miller Teasdale | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||||
DR AUDREY EVELYN KERR-TAYLOR BDS | Ymddiriedolwr | 29 April 2016 |
|
|
||||||
EMILY DEAN | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
||||||
Dr JOHN GRAHAM CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 30 March 2011 |
|
|
||||||
ROSALIND IRENE CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Dr DAVID RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.