Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST AUSTELL
Rhif yr elusen: 1135008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £226.22k | £226.18k | £441.87k | £588.98k | £676.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.97k | £286.70k | £245.20k | £1.35m | £886.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.98k | £44.06k | £58.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £382.17k | £401.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £11.90k | £10.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £3.96k | £4.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £3.95k | £5.70k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £186.99k | £254.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £34.52k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £295.43k | £336.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £4.42k | £3.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £500 | £550 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £1.05m | £547.46k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.