Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, HARBORNE
Rhif yr elusen: 1132862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.58m | £868.79k | £1.14m | £941.44k | £739.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £3.47m | £1.43m | £1.23m | £770.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.53m | £852.18k | £1.14m | £923.94k | £710.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.73k | £10.88k | £3.70k | £17.16k | £25.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.07k | £5.73k | £68 | £341 | £3.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £25.50k | £39.59k | £271.33k | £10.59k | £3.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £3.47m | £1.43m | £1.23m | £770.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.75k | £3.67k | £8.57k | £5.13k | £5.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £56.09k | £60.33k | £107.74k | £162.08k | £103.01k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.