ymddiriedolwyr GILGAL BAPTIST CHURCH, PORTHCAWL
Rhif yr elusen: 1134864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV MARTIN JAMES GILLARD | Cadeirydd |
|
|
|||||||
MARK PEERS | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||
LAWRENCE STEPHEN KNOWLES | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||
Malcolm John Nicholas | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|||||||
Linda Harber | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||||
GORDON EDGAR LOVERING | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||||
CATHRYN HODGES | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||||
CARYL GILL | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
||||||
JACQUELINE CROLE | Ymddiriedolwr | 28 March 2013 |
|
|
||||||
Alison Farrow | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||||
DAPHNE HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANTHONY JOHN HORNSBY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ELIZABETH MARY REES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.